Herr Rasmus Andresen
Bürgerliches Mitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Rasmus Andresen |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Rasmus Andresen |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | 21.06.2013 | 10.09.2014 |
Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | 11.09.2014 | 30.06.2019 |
Bündnis 90/Die Grünen | Bürgerschaftl. Mitglied | 19.06.2008 | 20.06.2013 |
Bündnis 90/Die Grünen | Bürgerschaftl. Mitglied | 16.11.2023 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ratsversammlung | Ratsherr | 20.06.2013 | 10.09.2014 |
Ratsversammlung | Ratsherr | 01.06.2018 | 30.06.2019 |
Finanzausschuss | Stv. Mitglied | 16.01.2014 | 10.09.2014 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Mitglied | 28.09.2012 | 30.06.2019 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Stv. Mitglied | 19.06.2008 | 02.09.2010 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Bürgerschaftl. Mitglied | 03.09.2010 | 27.09.2012 |
Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung | Mitglied | 20.06.2013 | 10.09.2014 |
Ausschuss für Bildung und Sport | Stv. Mitglied | 14.06.2018 | 30.06.2019 |
Ausschuss für Kultur und Tourismus | Mitglied | 14.06.2018 | 30.06.2019 |
Kulturausschuss | Stv. Mitglied | 21.06.2013 | 10.09.2014 |
Gleichstellungsausschuss | Mitglied | 14.06.2018 | 30.06.2019 |
Aufsichtsrat der Campus-Hallen GmbH | Mitglied | 14.06.2018 | 30.06.2019 |
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft FL/SL mbH | Stv. Bürgerschaftliches Mitglied | 16.11.2023 |